In office
14 June 1900 – 23 November 1903
Williama McKinleya
stanowiskiem ustanowionym
(sam jako prezydent)
George Carter
na stanowisku
4 lipca 1894 – 12 sierpnia 1898
pozycją ustanowioną (Liliuokalani jako Królowa)
Zniesiony
(sam jako gubernator)
23 kwietnia 1844
Honolulu, Królestwo Hawajów
9 czerwca 1926 (w wieku 82 lat)
Honolulu, Terytorium Hawajów
Królestwo Hawajów; Republika Hawajów; Stany Zjednoczone
Republikańska
Anna Prentice Cate Dole
Williams College
Sanford dole (ur. 23 kwietnia 1844, zm. 9 czerwca 1926) – amerykański polityk. Dole był częścią grupy biznesmenów, którzy najpierw wymusili nową hawajską konstytucję narodową w kraju za panowania króla Dawida Kalakaua, a następnie po jego śmierci usunęli z tronu królową Liliuokalani i przejęli kontrolę nad krajem w 1893 roku. Usunęli królową, grożąc, że użyją okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w porcie Honolulu.
Królowa Liliuokalani nie chciała, aby jej lud został skrzywdzony, więc zgodziła się zrobić to, czego chcieli rewolucjoniści. Królowa pojechała do Waszyngtonu i rozmawiała z amerykańskim prezydentem, Groverem Clevelandem. Cleveland uznał, że był to akt wojny przeciwko Hawajskiemu Królestwu. Cleveland nakazał Sanfordowi Dole, prezydentowi nowo powstałej Republiki, uczynić Liliuokalani królową ponownie.
Powiedział, że prezydent Cleveland się wtrącał. Dole pozostał prezydentem Hawajów od 1894 do 1900 roku po tym, jak Cleveland został wybrany z urzędu. Nowo wybrany prezydent USA William McKinley podpisał rezolucję Newsland. Rezolucja Newsland uczyniła Hawaje terytorium Stanów Zjednoczonych. Zakończyło to wszelkie prawne lub militarne szanse przywrócenia królowej i Królestwa Hawajów.
Dole pełnił funkcję gubernatora Hawajów w latach 1900-1903, był pierwszym, kiedy przyjął stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych. Pozostał sędzią do 1915 roku.
Obrazki dla dzieci
-
prezydent Dole i gabinet Republiki
-
zasiłek z członkami rodziny.
-
Tymczasowy gabinet rządowy, (od lewej do prawej) James A. King, Dole, W. O. Smith i P. C. Jones
-
Dole, po lewej, kontynuował funkcję gubernatora Nowego Terytorium Hawajów po hawajskiej ustawie organicznej z 1900 roku.