office
14 giugno 1900 – 23 novembre 1903
William McKinley
Posizione Stabilita
(se Stesso come Presidente)
George Carter
office
4 luglio 1894 – 12 agosto 1898
Posizione Stabilita (come la Regina Liliuokalani)
Posizione Abolito
(Stesso Governatore)
23 aprile 1844
Honolulu, Regno delle Hawaii
9 giugno 1926 (di età compresa tra 82)
Honolulu, Territorio delle Hawaii
Regno delle Hawaii, la Repubblica delle Hawaii; Stati uniti
Repubblicana
Anna Prentice Cate Dole
Williams College
Sanford Dole (23 aprile 1844 – 9 giugno 1926) è stato un politico Statunitense. Dole faceva parte di un gruppo di uomini d’affari che per primi costrinsero una nuova costituzione nazionale hawaiana sul paese durante il regno di re David Kalakaua e poi dopo la sua morte rimosse la regina Liliuokalani dal trono e prese il controllo del paese nel 1893. Hanno rimosso la regina minacciando di utilizzare le navi da guerra della Marina degli Stati Uniti aveva nel porto di Honolulu.
La regina Liliuokalani non voleva che il suo popolo fosse danneggiato, così accettò di fare ciò che volevano i rivoluzionari. La regina andò a Washington e parlò con il presidente americano, Grover Cleveland. Cleveland decise che questo era stato un atto di guerra contro il Regno hawaiano. Cleveland ordinò a Sanford Dole, il presidente della neonata repubblica, di rendere nuovamente Liliuokalani la regina.
Dole ha rifiutato di farlo. Ha detto che il presidente Cleveland stava interferendo. Dole è rimasto il presidente delle Hawaii dal 1894 fino al 1900 dopo Cleveland è stato eletto fuori ufficio. Il neo eletto presidente americano William McKinley ha firmato la risoluzione Newsland. La Risoluzione Newsland rese le Hawaii un territorio degli Stati Uniti. Ciò pose fine a qualsiasi possibilità legale o militare di ripristinare la Regina e il Regno hawaiano.
Dole servì come governatore delle Hawaii dal 1900 al 1903, fu il primo quando accettò una posizione come giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti. Rimase giudice fino al 1915.
Immagini per bambini
-
il Presidente della Dole e il Gabinetto della Repubblica
-
Dole con i membri della famiglia.
-
Governo provvisorio, (da sinistra a destra) James A. King, Dole, W. O. Smith e P. C. Jones
-
Dole, a sinistra, continuò come governatore del nuovo territorio delle Hawaii dopo l’Hawaiian Organic Act del 1900.